LISTE des unités du matériel ayant combattu en Indochine du 16 septembre 1945 au 11 août 1954.
Du 16 janvier 1957NOR
Désignation des corps, formations ou organismes. | Durée de la période ouvrant aux unités ci-dessous la qualité de « Combattantes ». | Observations. |
---|---|---|
Direction du matériel des forces terrestres en Extrême-Orient. | Du 25 décembre 1945 au 11 août 1954. |
|
Direction du service du matériel de la 9e division d'infanterie coloniale. | Fin 1945 à mars 1946. | Devient poste de commandement avancé de la direction du service du matériel des FTE-O. |
Poste de commandement avancé de la direction du service du matériel des FTE-O. | Mars 1946 à mai 1946. | Devient direction du service du matériel des TFIN. |
Direction du service du matériel des troupes françaises en Indochine du Nord, puis de la zone opérationnelle du Tonkin, enfin des forces terrestres du Nord-Vietnam. | Mai 1946 au 11 août 1954. |
|
Etat-major de « liaison » matériel de la base d'opérations du Tonkin. | Du 1er avril 1951 au 30 juin 1951. | Devient direction du matériel de la BOTK. |
Direction du matériel de la base d'opération du Tonkin. | Du 1er juillet 1951 au 11 août 1954. |
|
Direction du service du matériel de la 3e division d'infanterie coloniale. | Fin 1945 à fin 1946. | Devient direction du matériel de Cochinchine. |
Direction du matériel de Cochinchine, puis du Vietnam-Sud, enfin des forces terrestres du Sud-Vietnam. | Fin 1946 au 11 août 1954. | Devient direction du matériel de Cochinchine. |
Direction régionale du matériel du Centre-Annam. | Du 1er avril 1947 au 31 mars 1951. | Devient direction du matériel des forces terrestres du Centre-Vietnam. |
Direction du matériel des forces terrestres du Centre-Vietnam. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. |
|
Sous-direction du matériel du Centre-Annam et des plateaux montagnards zone Nord, puis des forces terrestres du Centre-Vietnam et des plateaux zone Nord. | Mars 1947 au 11 août 1954. |
|
Sous-direction du matériel du Centre-Annam et des plateaux montagnards zone Sud. | Début 1948 au 31 mars 1951. |
|
Centre d'organisation du matériel des plateaux montagnards du Sud-Indochinois. | Du 1er janvier 1951 à fin 1952. | Devient sous-direction du matériel des forces terrestres des plateaux montagnards. |
Sous-direction du matériel des forces terrestres des plateaux montagnards. | Fin 1952 au 31 décembre 1953. | Devient par transfert direction du matériel de la 4e région militaire vietnamienne. |
Direction du matériel des forces terrestres du Laos. | Mars 1946 au 30 juin 1954. | Transférée à l'armée nationale laotienne. |
Direction du matériel du Cambodge, puis des forces terrestres du Cambodge. | Du au 6 novembre 1953. |
|
1er bataillon d'ouvriers du service du matériel | Du 1er février 1947 au 31 mars 1951. | Devient 1er bataillon de réparation du matériel. Création à partir des unités suivantes : 651e bataillon réparations du matériel : compagnie ouvriers du service du matériel : 722e compagnie magasins : 674e/1 compagnie lourde de réparations : 61e compagnie moyenne divisionnaire automobile. |
1re compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er février 1947 au 31 mars 1951. | Devient 1re compagnie moyenne de réparation du matériel. |
2e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er février 1947 au 31 décembre 1948. Du 1er août 1949 au 31 mars 1951. | Devient 2e compagnie de reconstruction d'ensemble. |
3e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er février 1947 au 31 mars 1951. | Devient 3e compagnie lourde de réparation automobile. |
Atelier lourd n° 4. | Du 14 octobre 1945 au 7 octobre 1946. | Entre dans la composition du groupement de marche de la 2e division blindée. |
4e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er février 1947 au 31 mars 1951. | Devient 4e compagnie administrative du service du matériel. |
2e bataillon d'ouvriers du service du matériel. | Du 16 mai 1947 au 31 décembre 1949. | Dissolution administrative les 11e et 12e compagnies d'ouvriers du service du matériel subsistent en tant que corps d'armée. Création à partir des unités suivantes : 21e compagnie moyenne de réparation divisionnaire ; 654/1re compagnie moyenne de réparation du matériel ; 609e compagnie magasion ; 486e compagnie de réparation d'engins blindés ; 408e compagnie moyenne de réparation du matériel. |
11e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 16 mai 1947 au 31 décembre 1950. | Devient 11e compagnie moyenne de réparation du matériel. |
12e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 16 mai 1947 au 31 décembre 1950. | Devient 12e compagnie lourde de réparation du matériel. |
13e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 16 mai 1947 au 15 août 1949. | |
Bataillon de réparation n° 720. | Du 22 février 1946 au 1er août 1946. | |
1er bataillon de réparation du matériel. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
1re compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
2e compagnie de reconstruction d'ensemble. | Du 1er avril 1951 au 11août 1954. | |
3e compagnie lourde de réparation automobile. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
1re compagnie de réparation d'engins blindés. | Du 1er avril 1951 au 11août 1954. | |
651e bataillon de réparation du matériel. | Du 1er août 1946 au 31 janvier 1947. | |
2e bataillon de réserves générales du matériel. | Du 1er janvier 1953 au 11 août 1954. | |
64e compagnie autonome de réparation du matériel. | Du 1er juillet 1946 au 30 novembre 1946. | Devient 64e compagnie de réparation du 22e REI. |
4e compagnie administrative du service du matériel. | Du 1er avril 1951 au 31 décembre 1952. | Devient 2e bataillon de réserve générale du matériel. |
6e compagnie coloniale lourde de réparation automobile. | Du 1er avril 1951 au 31 décembre 1952. | Devient 6e compagnie coloniale moyenne de réparation du matériel. |
6e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 1er janvier 1953 au 11 août 1954. | |
7e compagnie coloniale moyenne de réparation du matériel. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
6e compagnie coloniale d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er août 1947 au 31 mars 1951. | Devient 6e compagnie coloniale lourde de réparation automobile. |
7e compagnie coloniale d'ouvriers du service du matériel. | Du 31 juillet 1947 au 31 mars 1951. | Devient 7e compagnie moyenne de réparation du matériel. |
357e compagnie lourde de réparation automobile. | Du 25 mars 1947 au 1er avril 1947. | |
674/1re compagnie lourde de réparation automobile. | Février 1946 au 31 janvier 1947. | Devient 3e compagnie d'ouvriers du service du matériel. |
725e compagnie lourde de réparation automobile. | Du 1er avril 1947 au 31 juillet 1949. | Devient 2e compagnie d'ouvriers du service du matériel. |
12e compagnie lourde de réparation du matériel. | Du 1er janvier 1951 au 11 août 1954. | |
129e compagnie lourde de réparation du matériel. | Du 8 octobre 1949 au 31 décembre 1950. | 129e compagnie magasin. |
127e et 128e compagnies magasin. | Du 1er janvier 1953 au 11 août 1954. | |
129e compagnie magasin. | Du 1er janvier 1951 au 11 août 1954. | |
61e compagnie magasin divisionnaire. | Du 1er avril 1946 au 31 janvier 1947. | Devient 4e compagnie d'ouvriers du service du matériel. |
609e compagnie magasin divisionnaire. | Du 19 avril 1947 au 15 mai 1947. | |
722e compagnie magasin divisionnaire | Du 8 avril 1946 au 31 janvier 1947. | Devient 2e compagnie d'ouvriers du service du matériel. |
13e compagnie moyenne de réparation automobile | Du 1er avril 1951 au 30 juin 1953. | Devient 1re compagnie moyenne de réparation du matéreil vietnamienne. |
14e compagnie moyenne de réparation automobile. | Du 1er avril 1951 au 11août 1954. | |
15e compagnie moyenne de réparation automobile. | Du 1er août 1952 au 30 juin 1954. | Transférée à l'armée nationale laotienne. |
725e compagnie moyenne de réparation automobile. | Du 18 février 1947 au 31 mars 1947. | Devient 725e compagnie lourde de réparation automobile. |
1re compagnie moyenne de réparation de légion étrangère. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
2e compagnie moyenne de réparation de légion étrangère. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
3e et 4e compagnies moyennes de réparation de légion étrangère. | Du 1er janvier 1951 au 11 août 1954. | |
5e compagnie moyenne de réparation de légion étrangère. | Du 1er juillet 1951 au 11 août 1954. | |
2e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 16 février 1951 au 11 août 1954. | |
5e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
8e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 1er avril 1951 au 30 juin 1954. | Transférée à l'armée nationale laotienne. |
9e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 1er avril 1951 au 31 juillet 1952. | Devient par transfert 6e compagnie moyenne de réparation du matériel vietnamienne. |
11e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 1er janvier 1951 au 11 août 1954. | |
408e compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 3 mai 1947 au 15 mai 1947. | |
654/1re compagnie moyenne de réparation du matériel. | Du 28 décembre 1945 au 15 mai 1947. | Intégrée au 2e bataillon d'ouvriers du service du matériel. |
1re compagnie de munitions. | Du 1er août 1949 au 31 décembre 1952. | Devient 1re compagnie de munitions de réserve générale. |
2e compagnie de munitions. | Du 1er avril 1951 au 11 août 1954. | |
3e compagnie de munitions. | Du 16 janvier 1952 au 11 août 1954. | |
721e compagnie de munitions. | Du 11 avril 1946 au 31 juillet 1949. | Devient 1re compagnie de munitions. |
1re compagnie de munitions de réserve générale. | Du 1er janvier 1953 au 11 août 1954. | |
Compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er mars 1946 au 31 janvier 1947. | Devient 1re compagnie d'ouvriers du service du matériel. |
5e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er janvier 1947 au 31 mars 1951. | Devient 5e compagnie moyenne de réparations du matériel. |
6e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er avril 1947 au 31 juillet 1947. | Devient 6e compagnie coloniale d'ouvriers du service du matériel. |
7e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er avril 1947 au 31 juillet 1947. | Devient 7e compagnie coloniale d'ouvriers du service du matériel. |
8e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er avril 1947 au 31 mars 1951. | Devient 8e compagnie moyenne de réparation du matériel. |
9e compagnie d'ouvriers du service du matériel. | Du 1er août 1949 au 31 mars 1951. | Devient 9e compagnie moyenne de réparation du matériel. |
64e compagnie de réparation. | Du 6 février 1946 au 30 juin 1946. | Devient 64e compagnie autonome de réparation du matériel. |
723e compagnie de réparation automobile. | Du 27 mars 1946 au 31 janvier 1947. | Intégrée au 1er bataillon d'ouvriers du service du matériel. |
64e compagnie de réparation automobile de légion étrangère. | Du 1er mai 1947 au 31 juillet 1949. | Devient 2e compagnie de réparation de légion étrangère. |
65e compagnie de réparation automobile de légion étrangère. | Du 1er mai 1947 au 31 juillet 1949. | Devient 3e compagnie de réparation de légion étrangère. |
723e compagnie de réparation automobile de légion étrangère. | Du 27 mars 1946 au 31 juillet 1949. | Devient 1re compagnie de réparation de légion étrangère. |
1re compagnie de réparation divisionnaire. | Du 1er février 1954 au 11 août 1954. | |
2e compagnie de réparation divisionnaire. | Du 1er mars 1954 au 11 août 1954. | Devient 130e compagnie magasin. |
3e compagnie de réparation divisionnaire. | Du 1er mars 1954 au 11 août 1954. | Devient 131e compagnie magasin. |
5e compagnie de réparation divisionnaire. | Du 1er avril 1954 au 11 août 1954. | |
21e compagnie de réparation divisionnaire. | Du 1er janvier 1946 au 15 mai 1947. | Devient 11e compagnie d'ouvriers du service de matériel. |
486e compagnie de réparation d'engins blindés. | Du 20 avril 1947 au 15 mai 1947. | Intégrée au 2e bataillon d'ouvriers du service du matériel (2e BOSM). |
2e compagnie de réparation d'engins blindés de légion étrangère. | Du 1er juillet 1951 au 11 août 1954. | Ex-escadron lourd de réparation du 1er régiment de chasseurs à cheval devenu escadron lourd de réparation du RICM. |
1re compagnie de réparation d'engins fluviaux. | Du 16 février 1954 au 11 août 1954. | |
1re compagnie de réparation de légion étrangère. | Du 1er août 1949 au 31 mars 1951. | Devient 1re compagnie moyenne de réparation de légion étrangère. |
2e compagnie de réparation de légion étrangère. | Du 1er août 1949 au 31 mars 1951. | Devient 2e compagnie moyenne de réparation de légion étrangère. |
4e compagnie de réparation de légion étrangère. | Du 16 août 1949 au 31 décembre 1950. | Devient 4e compagnie moyenne de réparation de légion étrangère. |
62e compagnie de réparation régimentaire. | Du mars 1946 au 31 décembre 1948. | |
63e compagnie de réparation régimentaire. | Du 10 juin 1946 au 31 juillet 1949. | Devient 9e compagnie d'ouvriers du service du matériel. |
64e compagnie de réparation du 2e régiment étranger d'infanterie. | Du 1er décembre 1946 au 30avril 1947. | Devient 64e compagnie de réparation automobile de légion étrangère. |
65e compagnie de réparation régimentaire. | Du 25 avril 1946 au 30 avril 1947. | Devient 65e compagnie de réparation automobile de légion étrangère. |
Flotille divisionnaire de la 3e division d'infanterie coloniale. | Du 14 mai 1946 au 14 février 1947. | Devient atelier fluvial des TFIS. |
Atelier fluvial des troupes françaises en Indochine du Sud. | Du 15 février 1947 au 1er mai 1947. | |
Section de réparation du matériel du groupement opérationnel du Bas-Mékong. | Du 6 novembre 1953 au 16 juin 1954. | Transférée à l'armée royale khmère. |